Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Högbloms Legomontage Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Högbloms Legomontage Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Vitlöksgränd 2 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Vitlöksgränd 2 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | RS6 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Josephson, Johan | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-09 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-01-09 |
||
Ordförande Utträde: 2023-03-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-22 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-17 |