Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Mat Grossen Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | J&D World Food AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | J&D World Food AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Oyyoyyoy Street Food AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Svensk Redovisning Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern verkställande direktör Utträde: 2024-07-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-28 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-06-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-09 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-03-09 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-28 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-11-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-12 |