Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Jimmy Group Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Pershagen Strand | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Ekolsunds slottsäng | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Ekolsunds slottspark | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Göksün, Jimmy | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-18 |