Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-06 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-03 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-07 |
||
Ordförande Utträde: 2023-08-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-08 |
||
Ordförande Utträde: 2023-08-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-01 |
||
Ordförande Utträde: 2023-03-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-25 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-24 |
||
Ordförande Utträde: 2022-11-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-19 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-15 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-15 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-16 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-11 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-28 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-28 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-28 |