Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-01 |