Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Jörgen Esbjörn Alexander Pohl
Jörgen Esbjörn Alexander Pohl
19560730-XXXX
Ta kreditupplysning
Jörgen Esbjörn Alexander Pohl är en man född den 30 juli 1956. Han är folkbokförd i Vaxholm sedan 2023-11-02. Vaxholm ligger i Vaxholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Likvidator
Stockby Gård Aktiebolag
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
BE-LE Styrkonsult Aktiebolag
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Skärgårdsspelman Åke Hellman AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Glädjens Autospa AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
H.A. Förvaltning AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Börje Ahlén AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
M.R. Tandvård AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Ingenjörsfirma T Andersson AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Torntegel AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
C S Korells Fastighets AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Fastighets AB Örnklovägen Kolvik
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Promas Skåne AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Älggårdsvägen bostäder Värmdö AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Jogada utveckling AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
AB ReDo Home Redovisning
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Grisselmaren 2
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Jörgen Esbjörn Alexander Pohl har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Revisor
Utträde: 2024-03-26
FAIRGATE AKTIEBOLAG
Avregistrerad
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708107 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Stockby Gård Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Likvidator
Jörgen Esbjörn Alexander Pohl
Tillbaka till sidans topp
BE-LE Styrkonsult Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Likvidator
Jörgen Esbjörn Alexander Pohl
Tillbaka till sidans topp
Skärgårdsspelman Åke Hellman AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Likvidator
Jörgen Esbjörn Alexander Pohl
Tillbaka till sidans topp