Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-28 |
||
Ordförande Utträde: 2022-04-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-30 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-30 |