Org.nr: 559248-8927
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Al-Sammarraie, Ammar | 2023-12-08 |
Styrelsesuppleant | Falah, Suhair | 2023-12-08 |
Styrelseledamot | Jasim, Faten Abdulameer Jasim | 2023-02-15 |
Styrelsesuppleant | Mohammed, Yasameen Salam Mohammed | 2023-02-15 |
Verkställande direktör | Jasim, Faten Abdulameer Jasim | 2023-02-15 |
Styrelsesuppleant | Jasim, Mustafa Abbood Jasim | 2022-08-03 |
Styrelsesuppleant | Falah, Suhair | 2022-08-02 |
Styrelseledamot | Al-Sammarraie, Ammar | 2022-04-20 |
Styrelsesuppleant | Al-Hashimi, Mohammed Mezher Allawi | 2021-12-02 |
Verkställande direktör | Al-Hashimi, Mohammed Mezher Allawi | 2021-12-02 |
Styrelsesuppleant | Falah, Suhair | 2021-11-19 |