Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Waymkr AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-13 |
||
Ordförande Utträde: 2024-08-07 |
||
Ordförande Utträde: 2024-08-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-15 |
||
Ordförande Utträde: 2023-03-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-03 |