Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Jonas Sten Erik Hellberg
Jonas Sten Erik Hellberg
19550507-XXXX
Ta kreditupplysning
Hellberg, Jonas Sten Erik är en man född den 7 maj 1955 och är bosatt i Stockholm
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Aktiebolaget Hydro Betong
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Syntastic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Chemtronica AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Chemtronica AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
MedChemtronica AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
MedChemtronica AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
MedChemtronica AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
BioChemTronica Aktiebolag
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
BioChemTronica Aktiebolag
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
BioChemTronica Aktiebolag
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Sinordica AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Vice verkställande direktör
Sinordica AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Chemtronica DG Services AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Chemtronica DG Services AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Pharmtronica AB
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Pharmtronica AB
Samtliga engagemang i detta företag
Kommanditdelägare
RayStop Kommanditbolag
Avregistrerad...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Jonas Sten Erik Hellberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Ordförande
Utträde: 2023-05-13
Bostadsrättsföreningen Industrihotellet Bergkällavägen
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2023-05-13
Bostadsrättsföreningen Industrihotellet Bergkällavägen
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656509 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Aktiebolaget Hydro Betong
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Jonas Sten Erik Hellberg
Styrelseledamot
Ariane Charlotte Georgii
Tillbaka till sidans topp
Syntastic AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Jonas Sten Erik Hellberg
Styrelsesuppleant
Ariane Charlotte Georgii
Tillbaka till sidans topp
Chemtronica AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Jonas Sten Erik Hellberg
Ordförande
Jonas Sten Erik Hellberg
Styrelsesuppleant
Ariane Charlotte Georgii
Styrelseledamot
Suzanne Shujing Sun
Styrelseledamot
Eleonor Maria Cecilia Nymark
Revisor
Micaela Annica Karlström
Tillbaka till sidans topp