Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Jonas Sigurd Eriksson
Jonas Sigurd Eriksson
19851009-XXXX
Ta kreditupplysning
Jonas Sigurd Eriksson är en man född den 9 oktober 1985. Han är folkbokförd i Älvsjö sedan 2022-02-10. Älvsjö ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Lena Lindqvist Design Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Jonas Sigurd Eriksson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-09-09
Alertix Veterinary Diagnostics AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Lena Lindqvist Design Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Karl Axel Staffan Eriksson
Styrelseledamot
Lena Marie Eriksson Lindqvist
Revisor
Ingrid Annika Bellman Asp
Styrelsesuppleant
Jonas Sigurd Eriksson
Tillbaka till sidans topp