Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Dicax Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | NIAS Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Thrilled AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Hnoss Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Jay-P Finance AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Dilutum Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-28 |
||
Ordförande Utträde: 2024-08-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-04 |