Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Mary's Lustifikation AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Mary's Lustifikation AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Burning Love Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Crusty Shack Eskilstuna AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Crusty Shack Eskilstuna AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Grillfabriken by the sea AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ekmans Mat AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-16 |
||
Ordförande Utträde: 2023-04-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-05 |