Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Jonas Olof Birger Nygren
Jonas Olof Birger Nygren
19630927-XXXX
Ta kreditupplysning
Nygren, Jonas Olof Birger är en man född den 27 september 1963 och är bosatt i Kalmar
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Snickerima Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Snickerima Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Pjn Cilon AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Pjn Cilon AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
PJN i Kalmar AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
PJN Förvaltning i Kalmar AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
PJN Förvaltning i Kalmar AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
PJN KYRKAN AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Snickerima Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Snickerima Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Snickerima Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Snickerima Sweden AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Snickerima Sweden AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Snickerima Förvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Snickerima Förvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
7 inredare ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Jonas Olof Birger Nygren har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Ordförande
Utträde: 2024-08-29
7 inredare ekonomisk förening
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656262 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Snickerima Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Maj Christina Askman
Styrelseledamot
Per Tomas Palm
Styrelseledamot
Jonas Olof Birger Nygren
Ordförande
Jonas Olof Birger Nygren
Styrelsesuppleant
Emil Eric Roland Stenberg
Styrelsesuppleant
Lukas Daniel Dopierallo
Tillbaka till sidans topp
Pjn Cilon AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Mats Peder Ramström
Styrelseledamot
Kent Åke Stefan Unosson
Styrelsesuppleant
Britt-Marie Eva Kristina Nygren
Styrelseledamot
Jonas Olof Birger Nygren
Ordförande
Jonas Olof Birger Nygren
Revisor
Per Göran Eriksson
Styrelseledamot
Per Thomas Tagheim
Tillbaka till sidans topp
PJN i Kalmar AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Britt-Marie Eva Kristina Nygren
Styrelseledamot
Jonas Olof Birger Nygren
Tillbaka till sidans topp