Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | F2H Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Future4Homes Scandinavia AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-24 |
||
Ordförande Utträde: 2022-03-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-25 |
||
Vice verkställande direktör Utträde: 2022-03-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-24 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-07 |