Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | ByggTema i Örebro Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Stenpropellern Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Elica i Norden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | ByggTema Projektutveckling i Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Kulörvision i Örebro AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | TreNitton Västra Sälen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | TreNitton Västra Sälen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Tingvalla Park | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Tingvalla Park | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-19 |
||
Ordförande Utträde: 2023-12-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-30 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-27 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-22 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-24 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-05-24 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-05-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-21 |
||
Ordförande Utträde: 2023-02-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-02 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-07 |