Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-09-24 |
||
Ordförande Utträde: 2024-08-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-16 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-16 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-16 |