Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Jonas Eilert Berg
Jonas Eilert Berg
19771105-XXXX
Ta kreditupplysning
Berg, Jonas Eilert är en man född den 5 november 1977 och är bosatt i Solna
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Muraren nr 1
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Jonas Eilert Berg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-05-03
Fastighetsaktiebolaget Falkeneraren
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3679258 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsföreningen Muraren nr 1
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Irene Ingegerd Katzman
Ordförande
Irene Ingegerd Katzman
Styrelseledamot
Malin Camilla Isaksson
Styrelseledamot
Jonas Eilert Berg
Styrelseledamot
Vahid Sabaghi
Styrelseledamot
Christoffer Erik Magnus Skog
Styrelseledamot
Nazer Hamidi
Styrelseledamot
Safa Anders Kvist
Styrelsesuppleant
Anette Marianne Forsberg
Tillbaka till sidans topp