Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-07 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-09-07 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-08-13 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-08-13 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2024-08-06 |
||
Ordförande Utträde: 2024-02-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-20 |
||
Ordförande Utträde: 2024-02-14 |
||
Ordförande Utträde: 2024-02-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-14 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2024-02-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-07 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2024-02-07 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2024-02-07 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-07-25 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-06-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-30 |