Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Duved Legda | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-02-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-24 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-01-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-18 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-01-18 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-18 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-30 |