Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Jon Samuel Strand
Jon Samuel Strand
19760727-XXXX
Ta kreditupplysning
Jon Samuel Strand är en man född den 27 juli 1976. Han är folkbokförd i Göteborg sedan 2021-04-30. Göteborg ligger i Göteborg kommun, Västra Götalands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Fritsla Fastighet AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Strands Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Miami Advertising Agency AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Scandinavian Car Styling AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Scandinavian Car Styling AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bulldog Mediagroup AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Falkonetti Consulting AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
MBI Holding Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Tailor Made Global Investment AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Tailor Made Global Investment AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bulldog Sport Agency AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Pinscher Media AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Black Rhino AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Black Rhino AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Tailor Made Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
BMG invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Jon Strand Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Jon Samuel Strand har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-02-02
Fikka AB
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2021-12-23
Competace AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-12-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 11 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Fritsla Fastighet AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Jon Samuel Strand
Styrelsesuppleant
Erik Sebastian Hallberg
Huvudansvarig revisor
Oscar Tomas Grönesjö
Revisor
KPMG AB
Tillbaka till sidans topp
Strands Group AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Arni Matti-Pekka Ekholm
Ordförande
Arni Matti-Pekka Ekholm
Styrelseledamot
Thomas Patrik Torleif Ekström
Styrelseledamot
Juan Antonio Garcia Tormund
Styrelseledamot
Jan Marcus Christian Larsson
Huvudansvarig revisor
Sven Jörgen Niclas Henrik Lindh
Styrelseledamot
Jon Samuel Strand
Extern verkställande direktör
Johan Oskar Carlos Sandgren
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp
Miami Advertising Agency AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Nils Daniel Högström
Ordförande
Nils Daniel Högström
Styrelseledamot
Jon Samuel Strand
Styrelsesuppleant
Arash Bayat
Extern verkställande direktör
Rebecca Victoria Aronsson
Tillbaka till sidans topp