Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare | Orion Pharma Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-04-14 |