Org.nr: 556454-9227
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Sycheva, Nataliya | 2024-03-15 |
Ordförande | Henriksson, Ulf Freddie Joakim | 2023-09-16 |
Styrelseledamot | Henriksson, Ulf Freddie Joakim | 2023-09-16 |
Styrelseledamot | Dinnesen, Jonas | 2022-12-16 |
Ordförande | Vincent, Berkeley Alexander | 2022-10-28 |
Styrelseledamot | Vincent, Berkeley Alexander | 2022-10-28 |
Styrelseledamot | Sycheva, Natalia | 2022-07-08 |
Styrelseledamot | Standaert, Filip Arthur F | 2022-06-21 |