Org.nr: 556063-2514
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Sycheva, Nataliya | 2024-03-15 |
Styrelseledamot | Dinnesen, Jonas | 2023-04-22 |
Styrelseledamot | Back, Anna Maria Ulrika | 2022-12-16 |
Styrelseledamot | Sycheva, Nataliya | 2022-07-20 |
Ordförande | Standaert, Filip Arthur F | 2022-07-06 |
Styrelseledamot | Standaert, Filip Arthur F | 2022-07-06 |
Verkställande direktör | Standaert, Filip Arthur F | 2022-07-06 |
Styrelseledamot | Ardesjö, Åsa Christina | 2022-03-26 |