Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Johnny Melin
Johnny Melin
19560310-XXXX
Ta kreditupplysning
Johnny Melin är en man född den 10 mars 1956. Han är folkbokförd i Jönköping sedan 2024-04-22. Jönköping ligger i Jönköping kommun, Jönköpings län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Fastighets Aktiebolaget Briljanten
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Johnny Melin har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-04-15
Jönköpings Bygginvest Aktiebolag
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Fastighets Aktiebolaget Briljanten
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Lars Eskil Peterson
Styrelseledamot
Anders Börje Gösta Andersson
Verkställande direktör
Anders Börje Gösta Andersson
Ordförande
Anders Börje Gösta Andersson
Styrelseledamot
Johnny Melin
Styrelseledamot
Ulf Roland Peter Sahlberg
Tillbaka till sidans topp