Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Extenda Retail Holding 1 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Extenda Retail Holding 1 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-02-23 |
||
Ordförande Utträde: 2024-02-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-23 |
||
Ordförande Utträde: 2024-02-03 |
||
Ordförande Utträde: 2024-02-03 |
||
Ordförande Utträde: 2024-02-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-13 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-08 |