Sök på personer med företagsengagemang
Sök
John William Alexander Shams
John William Alexander Shams
19900428-XXXX
Ta kreditupplysning
John William Alexander Shams är en man född den 28 april 1990. Han är folkbokförd i Stockholm sedan 2020-11-02. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Kista Grossen Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
John William Alexander Shams har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-05-24
Termino C 9587 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-04-18
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Kista Grossen Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Mahmod Rahem
Styrelseledamot
Vartan Karapet
Ordförande
Vartan Karapet
Styrelseledamot
Yaseen Rahim
Styrelseledamot
Hussein Naderali
Revisor
Klara Lisette Bengtsson
Styrelseledamot
John William Alexander Shams
Tillbaka till sidans topp