Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | EUCAPS Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Encyon AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Encyon AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | ZONDAC AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | PicApp Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Bolagsman | Åtvidabergs Hunddagis Handelsbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-09 |