Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | EQT Exeter Advisors Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-14 |
||
Ordförande Utträde: 2023-08-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-17 |
||
Ordförande Utträde: 2023-08-16 |
||
Ordförande Utträde: 2023-08-16 |
||
Ordförande Utträde: 2023-08-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-11 |