Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | JPA Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Snöå Bruk Event och Fastighets AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Snöå Bruk Event och Fastighets AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-18 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2022-04-20 |