Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Revisorsringen Sverige Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Autogiroservice i Göteborg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | RBC Ekonomi AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Fastighets AB Bohusgraniten | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Kulspetspennan AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Kulspetspennan AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Kommanditdelägare | Fastighets Kommanditbolag Björklöven | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-06-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-24 |