Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Vattugränd Fastighets AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | J.Axelberg Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Axelberg Fastigheter Floda AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Näktergalen nr 4 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Kommanditdelägare | Ekegården Kommanditbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-02 |