Sök på personer med företagsengagemang
Sök
John Joakim Lindén
John Joakim Lindén
19640727-XXXX
Ta kreditupplysning
John Joakim Lindén är en man född den 27 juli 1964. Han är folkbokförd i Stockholm sedan 0001-01-01. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Crafoord Capital Partners AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Crafoord Capital Partners AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
JL Företagsutveckling AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Crafoord Asset Management AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Crafoord Asset Management AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Crafoord Real Estate AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Crafoord Real Estate AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Crafoord Real Estate I AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Crafoord Real Estate I AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fredrik Crafoord AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Crafoord Real Estate II AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Crafoord Real Estate II AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Crafoord Real Estate III AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Crafoord Real Estate III AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
John Joakim Lindén har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-02-23
Tobobalans Aktiebolag
Upplöst...
Verkställande direktör
Utträde: 2023-02-23
Tobobalans Aktiebolag
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 11 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Crafoord Capital Partners AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
John Joakim Lindén
Verkställande direktör
John Joakim Lindén
Styrelseledamot
Björn Fredrik Crafoord
Ordförande
Björn Fredrik Crafoord
Revisor
Johan Olof Tilander
Styrelsesuppleant
Hans Christian Sven Crafoord
Tillbaka till sidans topp
JL Företagsutveckling AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
John Joakim Lindén
Styrelsesuppleant
Ulf Mikael Rämme
Tillbaka till sidans topp
Crafoord Asset Management AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
John Joakim Lindén
Verkställande direktör
John Joakim Lindén
Styrelseledamot
Björn Fredrik Crafoord
Ordförande
Björn Fredrik Crafoord
Revisor
Johan Olof Tilander
Styrelsesuppleant
Hans Christian Sven Crafoord
Tillbaka till sidans topp