Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | NFF III E AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | NFF III B AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | NFF IV C AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | ME Real Estate Ljungby AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | NFF III D AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | NFF III A AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | NFF IV D AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | NFF III C AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-08-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-28 |
||
Ordförande Utträde: 2024-08-23 |
||
Ordförande Utträde: 2024-08-23 |
||
Ordförande Utträde: 2024-08-23 |
||
Ordförande Utträde: 2024-08-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-14 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-12-14 |