Sök på personer med företagsengagemang
Sök
John Henrik Robert Fritzdorf
John Henrik Robert Fritzdorf
19690308-XXXX
Ta kreditupplysning
Fritzdorf, John Henrik Robert är en man född den 8 mars 1969 och är bosatt i Tyresö
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
AB Avant
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
John Henrik Robert Fritzdorf har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-06-28
Grayp AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
AB Avant
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Per Åke Albin Hultberg
Vice verkställande direktör
Per Åke Albin Hultberg
Ordförande
Per Åke Albin Hultberg
Huvudansvarig revisor
Jan Olof Martin Hamberg
Styrelseledamot
John Henrik Robert Fritzdorf
Styrelseledamot
John Albin Bernhard Hultberg
Styrelseledamot
Bengt Per Pontus Hultberg
Verkställande direktör
Bengt Per Pontus Hultberg
Revisor
Parsells Revisionsbyrå Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp