Sök på personer med företagsengagemang
Sök
John Henrik Munthe
John Henrik Munthe
19601022-XXXX
Ta kreditupplysning
Munthe, John Henrik är en man född den 22 oktober 1960 och är bosatt i Göteborg
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Bostadsrättsföreningen Tredje Bohus
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
John Henrik Munthe har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Extern firmatecknare
Utträde: 2023-10-06
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-06-13
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsföreningen Tredje Bohus
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Helena Margareta Eriksson
Styrelsesuppleant
John Henrik Munthe
Styrelseledamot
Gerda Åsa Elisabeth Ivarsson
Styrelseledamot
Åsa Margareta Lirell
Styrelseledamot
Andreas Börje Fritz
Styrelseledamot
Lars Erik Dalmén Andersson
Ordförande
Lars Erik Dalmén Andersson
Styrelseledamot
Malin Helena Baranto
Tillbaka till sidans topp