Sök på personer med företagsengagemang
Sök
John Filip Göran Larsson
John Filip Göran Larsson
19820708-XXXX
Ta kreditupplysning
John Filip Göran Larsson är en man född den 8 juli 1982. Han är folkbokförd i Borås sedan 0001-01-01. Borås ligger i Borås kommun, Västra Götalands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
55 Masten Borås AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
55 Masten Borås AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Larssonfamiljen Förvaltnings AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Mattias Brämerson Motorsport Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Johns Garage AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Borås LOCI Vindtyget AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Lövkullen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Parc Fermé Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Bellagio Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
CARMATE AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
CARMATE AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Qlean car care AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Qlean auto care AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Qlean auto care AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
John Filip Göran Larsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-03-12
Viared Tången 17 AB
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2021-12-17
Vindspelet 6 i Borås AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2018-04-25
De senaste 30 dagarna har 3 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 8 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
55 Masten Borås AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ulf Göran Larsson
Styrelseledamot
Mirja Johanna Scott
Styrelseledamot
John Filip Göran Larsson
Ordförande
John Filip Göran Larsson
Styrelseledamot
Ulf William Lejon Larsson
Tillbaka till sidans topp
Larssonfamiljen Förvaltnings AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ulf Göran Larsson
Ordförande
Ulf Göran Larsson
Styrelseledamot
Mirja Johanna Scott
Styrelseledamot
John Filip Göran Larsson
Styrelseledamot
Ulf William Lejon Larsson
Tillbaka till sidans topp
Mattias Brämerson Motorsport Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Nils Peter Rune Brämerson
Revisor
Carl-Peter Bertil Kalle Wrane
Styrelseledamot
John Filip Göran Larsson
Styrelseledamot
Nils Mattias Brämerson
Ordförande
Nils Mattias Brämerson
Tillbaka till sidans topp