Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-04-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-20 |
||
Vice verkställande direktör Utträde: 2023-01-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-12 |