Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Pinpointest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Pinpointest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Up and coming AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Greybear Solutions AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | BLQ II Holding Ord AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | BLQ II Holding Pref AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | BLQ Invest II AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | BLQ QC Co-Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bear Nest Holdings AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-02-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-10 |
||
Ordförande Utträde: 2024-01-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-27 |