Sök på personer med företagsengagemang
Sök
John Christer Ekman
John Christer Ekman
19960228-XXXX
Ta kreditupplysning
John Christer Ekman är en man född den 28 februari 1996. Han är folkbokförd i Stockholm sedan 2023-08-01. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Dykaren 34
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
John Christer Ekman har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-05-26
Bostadsrättsföreningen Jarlaplatsen
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-05-30
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-05-30
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsföreningen Dykaren 34
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Malin Helena Alpsten
Ordförande
Malin Helena Alpsten
Styrelsesuppleant
Gustaf Anders Billing
Styrelsesuppleant
Carl Martin Wilhelm Örndahl
Styrelseledamot
Martin Berg
Styrelseledamot
Per Richard Drott
Styrelseledamot
John Christer Ekman
Tillbaka till sidans topp