Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Edsåsdalens Sportbod Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bertil Edsås AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Åre Ekonomipartner AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Åre Ekonomipartner AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Edsås, Bertil | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Delgivningsbar person Utträde: 2024-03-27 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-10-14 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-09-28 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2021-12-04 |