Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | SMECKE Music & Art AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Johansson, Stefan | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-13 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-01-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-04-13 |