Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Viad Royalties AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | EMX Scandinavia AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nordic Route Explorations AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | J Resources AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Gold Line Resources Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Solvik Gold AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Västerbotten Exploration AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Swedish Nickel Norrland AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Exploration Opportunity 1 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ringa Nickel Prospektering Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-18 |