Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Brudpallen | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-09 |