Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Johanna Maria Schottenius
Johanna Maria Schottenius
19811205-XXXX
Ta kreditupplysning
Schottenius, Johanna Maria är en kvinna född den 5 december 1981 och är bosatt i Varberg
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Björn Borg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Schottenius & Partners AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Schottenius & Partners AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Interactive Security International AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Vertiseit AB (publ)
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Halland Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Pinpointest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Videquus AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Schottenius Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Pratamera Sverige AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Pratamera Sverige AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Pratamera Sverige AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
BWH Hotel Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
BWH Hotel Group Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Swerolab AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Swerolab AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Whistleblowing Solutions AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Travel Support International AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Travel Support International AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Digital Treatment Sweden AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Digital Treatment Sweden AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Finn. Schottenius AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Johanna Maria Schottenius har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-09-09
Parweb Scandinavia AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-09-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 8 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Björn Borg AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Mats Nilsson
Styrelseledamot
Hans Fredrik Lövstedt
Styrelseledamot
Annette Carina Marie Klintfält
Huvudansvarig revisor
Sten Johan Pharmanson
Styrelseledamot
Heiner Nikolaus Olbrich
Ordförande
Heiner Nikolaus Olbrich
Styrelseledamot
Concetta Alessandra Cama
Styrelseledamot
Jens Høgsted
Extern verkställande direktör
Karl Henric Gunnar Bunge
Styrelseledamot
Johanna Maria Schottenius
Revisor
BDO Mälardalen AB
Tillbaka till sidans topp
Schottenius & Partners AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Johan Vilhelm Schottenius
Huvudansvarig revisor
Lena Sophie Katarina Fiedler
Styrelseledamot
Klas Michael Karlsson
Ordförande
Klas Michael Karlsson
Styrelseledamot
Johanna Maria Schottenius
Verkställande direktör
Johanna Maria Schottenius
Revisor
Varbergs Revisionsbyrå Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp
Interactive Security International AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Johan Vilhelm Schottenius
Ordförande
Johan Vilhelm Schottenius
Huvudansvarig revisor
Lena Sophie Katarina Fiedler
Styrelseledamot
Klas Michael Karlsson
Verkställande direktör
Klas Michael Karlsson
Styrelsesuppleant
Johanna Maria Schottenius
Revisor
Varbergs Revisionsbyrå Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp