Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Johanna Henrietta Hellman
Johanna Henrietta Hellman
19810628-XXXX
Ta kreditupplysning
Johanna Henrietta Hellman är en kvinna född den 28 juni 1981. Hon är folkbokförd i Vaxholm sedan 2021-02-01. Vaxholm ligger i Vaxholm kommun, Stockholms län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Structura restaurants AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Johanna Henrietta Hellman har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-12-29
Structura Burgers AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-12-02
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Structura restaurants AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Johan Åke Leifson Sjöstedt
Styrelseledamot
Per Åke Johan Skog
Styrelseledamot
Erik Gustav Hellman
Ordförande
Erik Gustav Hellman
Styrelsesuppleant
Johanna Henrietta Hellman
Huvudansvarig revisor
Sanna Maria Jakobsson
Revisor
Grant Thornton Sweden AB
Tillbaka till sidans topp