Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Johanna Birgitta Jangland
Johanna Birgitta Jangland
19881220-XXXX
Ta kreditupplysning
Johanna Birgitta Jangland är en kvinna född den 20 december 1988. Hon är folkbokförd i Uppsala sedan 2024-04-30. Uppsala ligger i Uppsala kommun, Uppsala län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Riksbyggens Bostadsrättsförening Sigtunahus nr 3
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Riksbyggen Bostadsrättsförening Uppsalahus nr 33
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Riksbyggens Bostadsrättsförening Kronparken
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Riksbyggens Bostadsrättsförening Enköpingshus nr 5
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Riksbyggen Bostadsrättsförening Enköpingshus nr 4
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Riksbyggens Bostadsrättsförening Enköpingshus nr 1
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Riksbyggen Bostadsrättsförening Enköpingshus nr 10
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Riksbyggen Bostadsrättsförening Uppsalahus nr 11
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Riksbyggen Bostadsrättsförening Vivalla
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Riksbyggen Bostadsrättsförening Åsikten 2
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Bonum Bostadsrättsförening Åsikten 1
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Johanna Birgitta Jangland har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-02-19
Riksbyggen Bostadsrättsförening Enköpingshus 8
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-12-16
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Riksbyggens Bostadsrättsförening Sigtunahus nr 3
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Viola Margareta Ask
Styrelseledamot
Ann-Louise Kristina Coleman
Styrelsesuppleant
Per-Åke Gustav Holm
Styrelsesuppleant
Ingrid Gun Helen Thörn
Styrelseledamot
Elisabeth Ragnhild Lundgren
Ordförande
Elisabeth Ragnhild Lundgren
Styrelsesuppleant
Malin Gunhild Maria Delin
Styrelseledamot
Jeane Birgitta Kucera
Styrelseledamot
Anna Sofia Gunilla Alm
Styrelsesuppleant
Johanna Birgitta Jangland
Styrelseledamot
Karl David Grimling
Tillbaka till sidans topp
Riksbyggen Bostadsrättsförening Uppsalahus nr 33
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Per Svante Karlsson
Styrelsesuppleant
Folke Björn Håkan Berglund
Styrelseledamot
Ulf Anders Persson
Styrelseledamot
Karl Martin Schoeps
Styrelsesuppleant
Johanna Birgitta Jangland
Styrelseledamot
Magnus Sebastian Kalm
Styrelseledamot
Lovisa Brita Viveka J Senby Posse
Styrelseledamot
Maeva Maud Moudi Hachem
Ordförande
Maeva Maud Moudi Hachem
Styrelsesuppleant
Felicia Mona Svärd
Styrelsesuppleant
Hanna Ingegerd Lindström
Tillbaka till sidans topp
Riksbyggens Bostadsrättsförening Kronparken
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ladislav Bardos
Styrelseledamot
Björn-Erik Erlandsson
Ordförande
Björn-Erik Erlandsson
Styrelseledamot
Ingegerd Evelina Viktoria Warborn
Styrelseledamot
Leif Wilhelm Ålvik
Styrelseledamot
Thomas Mikael Pettersson
Styrelsesuppleant
Serhat Kaplan
Styrelsesuppleant
Anna Josefin Larsson Corcoran
Styrelseledamot
Johanna Birgitta Jangland
Styrelsesuppleant
Karl David Grimling
Styrelseledamot
Abdolbaset Ghorbani Dahaneh
Tillbaka till sidans topp