Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Johan Ulrik Andersson
Johan Ulrik Andersson
19681127-XXXX
Ta kreditupplysning
Andersson, Johan Ulrik är en man född den 27 november 1968 och är bosatt i Bälinge
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Forkarby snickeri och entreprenad Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Johan Ulrik Andersson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-01-11
Termino C 8855 AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2018-08-29
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Forkarby snickeri och entreprenad Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Pär Kurt Andersson
Extern firmatecknare
Ulla Marianne Catharina Andersson
Huvudansvarig revisor
Eva Maria Andersson Dverstorp
Styrelsesuppleant
Johan Ulrik Andersson
Revisor
Folkesson Råd & Revision AB
Tillbaka till sidans topp