Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Kaper Norden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Estancia Nynäshamn AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Zenergy AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Fam Lind Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Fam Lind Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Watts 2 You AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Zenergy ZIPRENT AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Kaper Rental AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Zenergy Fastighets Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bryggargatan Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Termino C 11430 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-13 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2024-01-23 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2024-01-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-30 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-07-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-30 |