Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | TRESTADS DJURKLINIK Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Wargön Innovation AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | ÅSET Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-08-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-12 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-08-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-29 |